Ratsmitglied |
Rat der Stadt Alfeld (Leine) | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Mitglied |
Bauleit- und Grundeigentumsausschuss | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Sportausschuss | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ortsratsmitglied |
Ortsrat Langenholzen/Sack | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) | OR Langenholzen/Sack für BAL Die Unabhängigen (Rat) Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |