Ortsbürgermeister |
Reissig, Helmut | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeister (fraktionslos) | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeister (fraktionslos) Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2016 | 06.02.2020 | von 01.11.2016 bis 06.02.2020 |
Schwarz, Detlef | Ortsrat Warzen / Ortsbürgermeister | Ortsrat Warzen / Ortsbürgermeister Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Ortsbürgermeisterin |
Wiegand, Martina | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeisterin (CDU) | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeisterin (CDU) Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.11.2016 | 22.04.2021 | von 01.11.2016 bis 22.04.2021 |
stellvertretender Ortsbürgermeister |
Flickinger, Detlef | Ortsrat Warzen / stellv. Ortsbürgermeister | Ortsrat Warzen / stellv. Ortsbürgermeister stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Kirchner, Hartmut | stellv. Ortsbürgermietser Ortschaft Warzen ab 17.11.2020 | stellv. Ortsbürgermietser Ortschaft Warzen ab 17.11.2020 Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 22.04.2021 | von 01.11.2016 bis 22.04.2021 |
Raddatz, Klaus | Ortsrat Warzen (parteilos) stellv. Ortsbürgermeister | Ortsrat Warzen (parteilos) stellv. Ortsbürgermeister stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.11.2016 | 17.11.2020 | von 01.11.2016 bis 17.11.2020 |
Reissig, Helmut | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeister (fraktionslos) | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeister (fraktionslos) stellvertretende/r Vorsitzende/r | stellvertretende/r Vorsitzende/r | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Ortsratsmitglied |
Flickinger, Kerstin | Ortsrat Warzen | Ortsrat Warzen Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Kirchner, Hartmut | stellv. Ortsbürgermietser Ortschaft Warzen ab 17.11.2020 | stellv. Ortsbürgermietser Ortschaft Warzen ab 17.11.2020 Mitglied | Mitglied | 15.12.2015 | 31.10.2016 | von 15.12.2015 bis 31.10.2016 |
Krueger, Juliane | Ortsrat Warzen | Ortsrat Warzen Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Rey, Christian | Ortsrat Warzen | Ortsrat Warzen Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | | von 22.04.2021 |
Wiegand, Martina | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeisterin (CDU) | Ortsrat Warzen - Ortsbürgermeisterin (CDU) Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |